Wahlprüfungsausschuss | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Schul- und Bildungsausschuss | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 29.09.2015 | von 18.06.2014 bis 29.09.2015 |
Personalausschuss | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Liegenschaftsausschuss | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Kreisausschuss | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.06.2018 | 04.11.2020 | von 26.06.2018 bis 04.11.2020 |
Jugendhilfeausschuss | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.12.2016 | 04.11.2020 | von 21.12.2016 bis 04.11.2020 |
Gesellschafterversammlung Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.06.2018 | 31.08.2019 | von 26.06.2018 bis 31.08.2019 |
Betriebsausschuss Seniorenhäuser | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 29.09.2015 | von 18.06.2014 bis 29.09.2015 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Aufsichtsrat der Kreiswerke Grevenbroich GmbH | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Jugendhilfeausschuss | Die Linke | Die Linke Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.03.2016 | 21.12.2016 | von 14.03.2016 bis 21.12.2016 |
Kreistag | Die Linke | Die Linke Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 01.06.2014 | 04.11.2020 | von 01.06.2014 bis 04.11.2020 |
Schul- und Bildungsausschuss | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.11.2015 | 04.11.2020 | von 16.11.2015 bis 04.11.2020 |
Mobilitätsausschuss | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Kulturausschuss | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 29.09.2015 | von 18.06.2014 bis 29.09.2015 |
Kreisausschuss | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 26.06.2018 | von 18.06.2014 bis 26.06.2018 |
Krankenhausausschuss | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 01.01.2018 | von 18.06.2014 bis 01.01.2018 |
Jugendhilfeausschuss | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 14.03.2016 | von 18.06.2014 bis 14.03.2016 |
Grundwasserkommission | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Finanzausschuss | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Betriebsausschuss Seniorenhäuser | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.11.2015 | 01.01.2018 | von 16.11.2015 bis 01.01.2018 |
Polizeibeirat | Die Linke | Die Linke Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |