Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 25.03.2009 | bis 25.03.2009 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | | 04.11.2020 | bis 04.11.2020 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Schul- und Bildungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.03.2009 | 20.10.2009 | von 25.03.2009 bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Schul- und Bildungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 21.12.2009 | 04.11.2020 | von 21.12.2009 bis 04.11.2020 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sachkundige Bürger/innen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.07.2022 | | von 22.07.2022 |