Betriebsausschuss Seniorenhäuser | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 01.01.2018 | von 18.06.2014 bis 01.01.2018 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Gesellschafterversammlung Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.07.2018 | 31.08.2019 | von 13.07.2018 bis 31.08.2019 |
Grundwasserkommission | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Grundwasserkommission | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Kreiswahlausschuss für die Kommunalwahl 2009 | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | | 04.11.2020 | bis 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 21.10.2009 | 26.06.2019 | von 21.10.2009 bis 26.06.2019 |
Betriebsausschuss Seniorenhäuser | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Betriebsausschuss Seniorenhäuser | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |