Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 04.11.2020 | von 01.07.2014 bis 04.11.2020 |
Krankenhausausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.03.2016 | 01.01.2018 | von 14.03.2016 bis 01.01.2018 |