Sportausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Krankenhausausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Liegenschaftsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Personalausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Schul- und Bildungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Sportausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Aufsichtsrat der Kreiswerke Grevenbroich GmbH | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.11.2009 | 17.06.2014 | von 18.11.2009 bis 17.06.2014 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Sportausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Gesundheitsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Personalausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sportausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schul- und Bildungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 |