Aufsichtsrat der Kreiswerke Grevenbroich GmbH | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Beirat der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | | | |
Kreiswahlausschuss für die Kommunalwahl 2009 | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Personalausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Krankenhausausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 01.01.2018 | von 21.10.2009 bis 01.01.2018 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Liegenschaftsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Personalausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Aufsichtsrat der Kreiswerke Grevenbroich GmbH | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.11.2009 | 04.11.2020 | von 18.11.2009 bis 04.11.2020 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Schul- und Bildungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sportausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Gesellschafterversammlung Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.07.2018 | 31.08.2019 | von 13.07.2018 bis 31.08.2019 |
Aufsichtsrat der Kreiswerke Grevenbroich GmbH | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Strukturwandel und Arbeit | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 |
Jagdbeirat | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Naturschutzbeirat | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |