Ausschuss für Soziales und Wohnen | Unabhängige Linke Liste | Unabhängige Linke Liste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Finanzausschuss | Unabhängige Linke Liste | Unabhängige Linke Liste Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Kreistag | Unabhängige Linke Liste | Unabhängige Linke Liste Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Personalausschuss | Unabhängige Linke Liste | Unabhängige Linke Liste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Sportausschuss | Unabhängige Linke Liste | Unabhängige Linke Liste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.11.2009 | 17.06.2014 | von 18.11.2009 bis 17.06.2014 |