Ausschuss für Soziales und Wohnen | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 16.12.2020 | | von 16.12.2020 |
Gesundheitsausschuss | | Stv. beratendes Mitglied | Stv. beratendes Mitglied | 30.03.2022 | | von 30.03.2022 |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Jugendhilfeausschuss | Diakonie | Diakonie Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |