Ausschuss für Soziales und Wohnen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Krankenhausausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Personalausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Polizeibeirat | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Betriebsausschuss Seniorenhäuser | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 06.03.2008 | 20.10.2009 | von 06.03.2008 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 20.02.2019 | von 21.10.2009 bis 20.02.2019 |
Betriebsausschuss Seniorenhäuser | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Krankenhausausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Personalausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Polizeibeirat | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 17.06.2014 | von 21.10.2009 bis 17.06.2014 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 20.02.2019 | von 01.07.2014 bis 20.02.2019 |