Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 13.12.2017 | von 18.06.2014 bis 13.12.2017 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.12.2017 | 04.11.2020 | von 13.12.2017 bis 04.11.2020 |
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |