Aufsichtsrat der Kreiswerke Grevenbroich GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Aufsichtsrat der Kreiswerke Grevenbroich GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.11.2009 | 04.11.2020 | von 18.11.2009 bis 04.11.2020 |
Aufsichtsrat Rheinland Klinikum Neuss GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | 14.06.2023 | von 04.11.2020 bis 14.06.2023 |
Aufsichtsrat Rheinland Klinikum Neuss GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.06.2023 | | von 14.06.2023 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Beirat der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Gesellschafterversammlung Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.07.2018 | 31.08.2019 | von 13.07.2018 bis 31.08.2019 |
Gesundheitsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | 24.03.2021 | von 04.11.2020 bis 24.03.2021 |
Gesundheitsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.03.2021 | | von 24.03.2021 |
Krankenhausausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 18.06.2014 | 01.01.2018 | von 18.06.2014 bis 01.01.2018 |
Kreisausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreisausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Kreistag | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | | 04.11.2020 | bis 04.11.2020 |
Kreiswahlausschuss für die Kommunalwahl 2009 | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 22.06.2011 | von 21.10.2009 bis 22.06.2011 |
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.06.2011 | 04.11.2020 | von 22.06.2011 bis 04.11.2020 |
Personalausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Personalausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.07.2010 | 04.11.2020 | von 14.07.2010 bis 04.11.2020 |
Polizeibeirat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.03.2022 | 29.03.2023 | von 30.03.2022 bis 29.03.2023 |
Polizeibeirat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.03.2023 | | von 29.03.2023 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 21.10.2009 | 01.07.2014 | von 21.10.2009 bis 01.07.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 04.11.2020 | von 01.07.2014 bis 04.11.2020 |
Sachkundige Bürger/innen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.07.2022 | | von 22.07.2022 |
Sportausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |