Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 04.11.2020 | von 18.06.2014 bis 04.11.2020 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 |
Sportausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Schul- und Bildungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Schul- und Bildungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Schul- und Bildungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Polizeibeirat | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 25.03.2009 | bis 25.03.2009 |
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Personalausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Personalausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Personalausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Mobilitätsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Mobilitätsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.06.2022 | | von 22.06.2022 |
Medienbeirat | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.12.2021 | | von 15.12.2021 |
Liegenschaftsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.06.2019 | 04.11.2020 | von 26.06.2019 bis 04.11.2020 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 25.03.2009 | 20.10.2009 | von 25.03.2009 bis 20.10.2009 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 21.10.2009 | 04.11.2020 | von 21.10.2009 bis 04.11.2020 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Kreiswahlausschuss für die Kommunalwahl 2009 | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Kreistag | SPD | SPD Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | | | |
Kreisausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 25.03.2009 | bis 25.03.2009 |
Kreisausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.03.2009 | 20.10.2009 | von 25.03.2009 bis 20.10.2009 |
Kreisausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Krankenhausausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Krankenhausausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2009 | 01.01.2018 | von 21.10.2009 bis 01.01.2018 |
Finanzausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Finanzausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 18.06.2014 | von 21.10.2009 bis 18.06.2014 |
Ausschuss für Strukturwandel und Arbeit | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.06.2023 | | von 14.06.2023 |