Ältestenrat | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.03.2022 | | von 01.03.2022 |
Aufsichtsrat der Kreiswerke Grevenbroich GmbH | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.09.2021 | | von 29.09.2021 |
Ausschuss für Soziales und Wohnen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | 30.03.2022 | von 04.11.2020 bis 30.03.2022 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Gesellschafterausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.02.2022 | | von 23.02.2022 |
Gesundheitsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Gesundheitskonferenz | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | 30.03.2022 | von 04.11.2020 bis 30.03.2022 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.03.2022 | | von 30.03.2022 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordnete/r | Kreistagsabgeordnete/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Personalausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sportausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |